POLIGONO INDUSTRIAL VIA AUGUSTA SL - EXTINGUIDA
Municipio Castellón de la Plana/Castelló de la Plana
Provincia Castellón/Castello
Razón Social POLIGONO INDUSTRIAL VIA AUGUSTA SL
CIF B12570750
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario PABRAMA SA
VINCULACIONES DE POLIGONO INDUSTRIAL VIA AUGUSTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLIGONO INDUSTRIAL VIA AUGUSTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dolz Tirado Jesus | Liquidador | 07/09/2016 | 07/09/2016 |
Dolz Tirado Jesus | Administrador Solidario | 09/12/2011 | 07/09/2016 |
PABRAMA SA | Socio Unico | 09/12/2011 | 07/09/2016 |
Rodriguez Zunzarren Javier Alfonso | Administrador Solidario | 09/12/2011 | 07/09/2016 |
Dolz Tirado Jesus | Administrador Unico | 09/12/2011 |
ACTOS BORME DE POLIGONO INDUSTRIAL VIA AUGUSTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092, L 656, F 117, S 8, H CS 18395, I/A 4 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092, L 656, F 117, S 8, H CS 18395, I/A 4 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-12
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092, L 656, F 117, S 8, H CS 18395, I/A 4 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092, L 656, F 117, S 8, H CS 18395, I/A 4 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092, L 656, F 117, S 8, H CS 18395, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092, L 656, F 117, S 8, H CS 18395, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092, L 656, F 117, S 8, H CS 18395, I/A 3 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-12
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1092, L 656, F 117, S 8, H CS 18395, I/A 2 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-12