POLICAS 38 PROMOCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre del Ministre Bayarri, 24
Código Postal 12580
Municipio Benicarló
Provincia Castellón/Castello
Razón Social POLICAS 38 PROMOCIONES SL
CIF B12603312
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cassissa Angelo
VINCULACIONES DE POLICAS 38 PROMOCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLICAS 38 PROMOCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cassissa Angelo | Administrador Unico | 17/06/2011 | 13/01/2012 |
Cassissa Claudio | Administrador Unico | 28/01/2010 | 17/06/2011 |
Cassissa Angelo | Administrador Unico | 28/01/2010 |
ACTOS BORME DE POLICAS 38 PROMOCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149, L 713, F 74, S 8, H CS 20092, I/A 5 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-12
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149, L 713, F 74, S 8, H CS 20092, I/A 5 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-12
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-201-12
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-12
- Dispensa de Prohibición Competencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149, L 713, F 73, S 8, H CS 20092, I/A 4 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149, L 713, F 73, S 8, H CS 20092, I/A 4 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149, L 713, F 73, S 8, H CS 20092, I/A 4 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-12
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-201-12
- dispensa al administrador de la prohibición de competencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149, L 713, F 73, S 8, H CS 20092, I/A 3 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1149, L 713, F 73, S 8, H CS 20092, I/A 3 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-12