POLARITY EM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 93
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social POLARITY EM SL
CIF B86456803
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 27/04/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Campuzano Riancho Belen
Propietario CASTELLANA 93 AM SL
VINCULACIONES DE POLARITY EM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLARITY EM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campuzano Riancho Belen | Administrador Unico | 22/06/2017 | 09/05/2018 |
Campuzano Riancho Belen Valvanuz | Apoderado | 07/07/2015 | 09/05/2018 |
CASTELLANA 93 AM SL | Socio Unico | 20/06/2017 | 09/05/2018 |
Lopez Luna Eduardo | Apoderado | 07/07/2015 | 09/05/2018 |
Sayagues Diez Cristina | Apoderado | 07/07/2015 | 09/05/2018 |
Zamora Diaz Juan Manuel | Apoderado | 07/07/2015 | 09/05/2018 |
Corral Escribano Santiago Carlos | Administrador Unico | 28/05/2012 | 22/06/2017 |
Artajo Hernandez Ana | Apoderado | 13/07/2013 | 07/07/2015 |
Bohigas Romero Ana-maria | Apoderado | 13/07/2013 | 07/07/2015 |
Esteban Fernandez Eliecer | Apoderado | 13/07/2013 | 07/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POLARITY EM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33273 , F 168, S 8, H M 537459, I/A 9 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33273 , F 168, S 8, H M 537459, I/A 9 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 93 - PLANTA 13 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33273 , F 168, S 8, H M 537459, I/A 8 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33273 , F 168, S 8, H M 537459, I/A 8 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33273 , F 168, S 8, H M 537459, I/A 8 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33273 , F 168, S 8, H M 537459, I/A 7 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29869 , F 214, S 8, H M 537459, I/A 6 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29869 , F 214, S 8, H M 537459, I/A 6 (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-132-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29869 , F 212, S 8, H M 537459, I/A 5 (13/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29869 , F 212, S 8, H M 537459, I/A 5 (13/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-28