POLAKA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Trva de la Mar,, 1
Código Postal 07820
Municipio Sant Antoni de Portmany
Provincia Illes Balears
Razón Social POLAKA SA
CIF A07219405
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE POLAKA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLAKA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dubbeld Wendy | Administrador Unico | 26/07/2021 | 17/03/2023 |
TALAIASSA SL | Socio Unico | 28/12/2022 | 17/03/2023 |
Huber Wolfgang Karl Christoph | Administrador Unico | 22/01/2013 | 26/07/2021 |
Kuberl Manfred | Administrador Solidario | 02/11/2010 | 22/01/2013 |
Kuberl Rosemarie | Administrador Solidario | 02/11/2010 | 22/01/2013 |
ACTOS BORME DE POLAKA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 168, S 8, H IB 363, I/A 9 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 168, S 8, H IB 363, I/A 9 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 168, S 8, H IB 363, I/A 9 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 168, S 8, H IB 363, I/A 9 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 167, S 8, H IB 363, I/A 8 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 167, S 8, H IB 363, I/A 7 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 167, S 8, H IB 363, I/A 7 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 167, S 8, H IB 363, I/A 6 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-07
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 16, 18, 24, 25 32 y 35, relativos al órgano de administración social, modificados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 167, S 8, H IB 363, I/A 5 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8, L 8, F 167, S 8, H IB 363, I/A 5 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-20-07