POLACOSLOCOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Maritimo Rey de España, 15
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social POLACOSLOCOS SL
CIF B93248045
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 20/03/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE POLACOSLOCOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POLACOSLOCOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atoukanian Anna Jadwiga | Liquidador | 05/06/2019 | 05/06/2019 |
Atoukanian Anna Jadwiga | Administrador Unico | 19/05/2014 | 05/06/2019 |
Nowak Jakub Piotr | Administrador Solidario | 01/04/2013 | 19/05/2014 |
Wisniewski Hubert Pawel | Administrador Solidario | 01/04/2013 | 19/05/2014 |
ACTOS BORME DE POLACOSLOCOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 141, S 8, H MA117504, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 141, S 8, H MA117504, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 141, S 8, H MA117504, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 141, S 8, H MA117504, I/A 3 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 141, S 8, H MA117504, I/A 2 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 141, S 8, H MA117504, I/A 2 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 141, S 8, H MA117504, I/A 2 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 141, S 8, H MA117504, I/A 1 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-29
Dirección:PASEO MARITIMO REY DE ESPAÑA 15 (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:20/03/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- Turismo, hostelería y restauración.- 2.- Comercio al por mayor y al pormenor. Distribución comercial. Importación y exportación.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5119, L 4026, F 141, S 8, H MA117504, I/A 1 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-65-29