POIMA IV FASE SA - EXTINGUIDA
Dirección social Costa D'En Deia,, 13
Código Postal 07702
Municipio Maó-Mahón
Provincia Illes Balears
Razón Social POIMA IV FASE SA
CIF A57172579
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Noval Garcia Ana-lia
VINCULACIONES DE POIMA IV FASE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POIMA IV FASE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ainsa Coll Mateo Francisco | Vicepresidente | 19/08/2011 | 20/12/2011 |
Ainsa Coll Mateo Francisco | Consejero | 19/08/2011 | 20/12/2011 |
Badia Corbella Elvira | Consejero | 19/08/2011 | 20/12/2011 |
Botella Mantolan Salvador | Consejero | 19/08/2011 | 20/12/2011 |
Buñuel Polvorosa Josep Maria | Consejero | 19/08/2011 | 20/12/2011 |
Escudero Gomila Jose | Consejero | 19/08/2011 | 20/12/2011 |
Morell Vivanco Maria Josep | Consejero | 23/09/2009 | 20/12/2011 |
Noval Garcia Ana-lia | Presidente | 19/08/2011 | 20/12/2011 |
Noval Garcia Ana-lia | Consejero Delegado | 19/08/2011 | 20/12/2011 |
Noval Garcia Ana-lia | Consejero | 19/08/2011 | 20/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POIMA IV FASE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 217, S 8, H IM 3828, I/A 15 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-19-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 132 , F 217, S 8, H IM 3828, I/A 15 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-19-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 90, S 8, H IM 3828, I/A 14 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-07
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 90, S 8, H IM 3828, I/A 14 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-165-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 90, S 8, H IM 3828, I/A 13 (27/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-104-07
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 90, S 8, H IM 3828, I/A 12 (17/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-41-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-187-07
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 90, S 8, H IM 3828, I/A 11 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-07
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 76 , F 90, S 8, H IM 3828, I/A 11 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-07