POCHO DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social POCHO DE INVERSIONES SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/06/2015
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE POCHO DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POCHO DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | EntidDeposit | 19/09/2017 | 05/02/2018 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 12/06/2015 | 05/02/2018 |
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Entidad Gestora | 12/06/2015 | 05/02/2018 |
Castellvi Rey Maria Jose | Presidente | 12/06/2015 | 05/02/2018 |
Castellvi Rey Maria Jose | Consejero | 12/06/2015 | 05/02/2018 |
Castellvi Rey Maria Jose | Liquidador | 05/02/2018 | 05/02/2018 |
Loureiro Botana Maria Concepcion | Vicesecretario No Consejero | 12/06/2015 | 05/02/2018 |
Peris Aguirre Vicente | Consejero | 12/06/2015 | 05/02/2018 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 12/06/2015 | 05/02/2018 |
Ripoll Ripoll Jaime | Secretario | 12/06/2015 | 05/02/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POCHO DE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 202, S 8, H M 604008, I/A 4 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 202, S 8, H M 604008, I/A 4 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 202, S 8, H M 604008, I/A 4 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 202, S 8, H M 604008, I/A 4 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 202, S 8, H M 604008, I/A 4 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social y designación de depositario.. 9. Organos de la sociedad..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 201, S 8, H M 604008, I/A 3 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 201, S 8, H M 604008, I/A 3 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 201, S 8, H M 604008, I/A 3 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-28
- C/ AZUL, NUMERO 4 - CIUDAD BBVA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 201, S 8, H M 604008, I/A 2 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Apoderado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33557 , F 199, S 8, H M 604008, I/A 1 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28