POBLA PLASTIC SL - EXTINGUIDA
Municipio La Pobla de Vallbona
Provincia Valencia
Razón Social POBLA PLASTIC SL
CIF B97232862
Capital Social 2279872.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE POBLA PLASTIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE POBLA PLASTIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITORES VALENCIANOS ASOCIADOS SL | Auditor | 21/12/2009 | 08/07/2014 |
Gonzalez Arauz Teodoro | Presidente | 01/10/2012 | 08/07/2014 |
Gonzalez Arauz Teodoro | Consejero Delegado | 01/10/2012 | 08/07/2014 |
Gonzalez Arauz Teodoro | Consejero | 01/10/2012 | 08/07/2014 |
Gonzalez Ibañez Belen | Consejero | 01/10/2012 | 08/07/2014 |
Gonzalez Ibañez Carlos | Consejero | 01/10/2012 | 08/07/2014 |
Pascual Serrano Ignacio | Secretario | 01/10/2012 | 08/07/2014 |
Plaza Martinez Joaquin | Consejero | 01/10/2012 | 08/07/2014 |
SAMA NEIN SL | Consejero | 01/10/2012 | 08/07/2014 |
Bordes Pueyo Jose Maria | Consejero | 01/10/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE POBLA PLASTIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8506, L 5796, F 76, S 8, H V 84973, I/A 30 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8506, L 5796, F 76, S 8, H V 84973, I/A 30 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8506, L 5796, F 76, S 8, H V 84973, I/A 30 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-46
Capital Anterior: | 2.849.840,00 | Euros |
Disminución de capital | 569.968,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.279.872,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7251, L 4553, F 50, S 8, H V 84973, I/A 23 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-200-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7251, L 4553, F 50, S 8, H V 84973, I/A 22 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7251, L 4553, F 50, S 8, H V 84973, I/A 21 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-46
- La mercantil "Sama Nein, S.L.", designa como persona fisicarepresentante a doña Maria Escandon Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7251, L 4553, F 49, S 8, H V 84973, I/A 20 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7251, L 4553, F 49, S 8, H V 84973, I/A 20 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-46
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7251, L 4553, F 49, S 8, H V 84973, I/A 20 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-46
Capital Anterior: | 3.419.808,00 | Euros |
Disminución de capital | 569.968,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.849.840,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7251, L 4553, F 49, S 8, H V 84973, I/A 19 (22/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-46