PMP PROYECTOS MODELOS PLV SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San David, 4
Código Postal 28019
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PMP PROYECTOS MODELOS PLV SL
CIF B78295003
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PMP PROYECTOS MODELOS PLV SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PMP PROYECTOS MODELOS PLV SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramirez Ocaña Raimundo | Consejero Delegado Mancomunado | 08/09/2011 | 04/03/2019 |
Ramirez Ocaña Raimundo | Consejero | 08/09/2011 | 04/03/2019 |
Sanchez De La Fuente Maria Jose | Presidente | 30/09/2013 | 04/03/2019 |
Sanchez De La Fuente Maria Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 30/09/2013 | 04/03/2019 |
Sanchez De La Fuente Maria Jose | Consejero | 30/09/2013 | 04/03/2019 |
Sanchez De La Fuente Maria Jose | Liquidador | 04/03/2019 | 04/03/2019 |
Santofimia Pastor Pablo Jose | Secretario | 08/09/2011 | 04/03/2019 |
Santofimia Pastor Pablo Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 08/09/2011 | 04/03/2019 |
Santofimia Pastor Pablo Jose | Consejero | 08/09/2011 | 04/03/2019 |
Sanchez De La Fuente Maria Mercedes | Consejero Delegado Mancomunado | 08/09/2011 | 30/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PMP PROYECTOS MODELOS PLV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 215, S 8, H M 74102, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 215, S 8, H M 74102, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 215, S 8, H M 74102, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 215, S 8, H M 74102, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 215, S 8, H M 74102, I/A 6 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 215, S 8, H M 74102, I/A 6 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-193-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-28
- Otras modificaciones estatutarias: 10. Funcionamiento Junta Gral.- Convocatoria y Desarrollode la Junta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 214, S 8, H M 74102, I/A 5 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 214, S 8, H M 74102, I/A 5 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4475 , F 214, S 8, H M 74102, I/A 5 (08/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28