PMI FIELD MANAGEMENT RESOURCES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PMI FIELD MANAGEMENT RESOURCES SL
CIF B86348463
Capital Social 2.66238E7 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 01/12/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PMI FIELD MANAGEMENT RESOURCES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PMI FIELD MANAGEMENT RESOURCES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bastarreche Sagues Iñigo | Secretario | 13/12/2011 | 08/01/2018 |
Bastarreche Sagues Iñigo | Secretario No Consejero | 08/01/2018 | |
Calvo Zugarramurdi Rosa | Apoderado Solidario | 30/04/2012 | 08/01/2018 |
Calvo Zugarramurdi Rosa | Consejero | 07/12/2011 | 08/01/2018 |
Guerrero Aguilar Elliott | Apoderado | 03/04/2013 | 08/01/2018 |
Llop Pomares Maria | Apoderado | 03/04/2013 | 08/01/2018 |
Llop Pomares Maria | Liquidador | 08/01/2018 | 08/01/2018 |
Lordmendez Valenzuela Noemi | Presidente | 30/06/2016 | 08/01/2018 |
Lordmendez Valenzuela Noemi | Consejero | 30/06/2016 | 08/01/2018 |
Lordmendez Valenzuela Noemi | Apoderado | 01/07/2016 | 08/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PMI FIELD MANAGEMENT RESOURCES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 219, S 8, H M 529545, I/A 28 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 219, S 8, H M 529545, I/A 28 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 219, S 8, H M 529545, I/A 28 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 219, S 8, H M 529545, I/A 28 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 219, S 8, H M 529545, I/A 28 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 217, S 8, H M 529545, I/A 27 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 217, S 8, H M 529545, I/A 27 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 217, S 8, H M 529545, I/A 26 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 217, S 8, H M 529545, I/A 26 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29421 , F 217, S 8, H M 529545, I/A 25 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28