PMG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Magnus Blikstad, 79
Código Postal 33207
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social PMG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
CIF B52520038
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 23/06/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PMG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PMG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Tuero Nicolas | Apoderado Solidario | 12/08/2014 | 17/09/2018 |
Garcia Tuero Nicolas | Administrador Mancomunado | 17/07/2014 | 17/09/2018 |
Paredes Gonzalez Francisco De Borja | Apoderado Solidario | 12/08/2014 | 17/09/2018 |
Paredes Gonzalez Francisco De Borja | Liquidador | 17/09/2018 | 17/09/2018 |
Paredes Gonzalez Francisco De Borja | Administrador Mancomunado | 17/07/2014 | 17/09/2018 |
ACTOS BORME DE PMG INGENIERIA Y CONSTRUCCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 48, S 8, H AS 46927, I/A 4 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 48, S 8, H AS 46927, I/A 4 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 48, S 8, H AS 46927, I/A 4 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 48, S 8, H AS 46927, I/A 4 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-33
- BULEV MAGNUS BLIKSTAD 79 BAJO (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 48, S 8, H AS 46927, I/A 3 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 48, S 8, H AS 46927, I/A 3 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 47, S 8, H AS 46927, I/A 2 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-33
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 45, S 8, H AS 46927, I/A 1 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-33
Dirección:C/ NIORT NUMERO 14 PISO 1º E (GIJON)
Comienzo de operaciones:23/06/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CNAE: 412. Si algunas de las actividades tuviera carácter profesional la sociedad actuará como intermediaria. Objeto: a) Promoción, partición y desarrollo de todo tipo de operaciones inmobiliarias y urbanísticas. b) Enajenacón y expltoación, incluso en régimen de arrendamiento, de fincas, edificios,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4093 , F 45, S 8, H AS 46927, I/A 1 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-33