PLUSMEDICAL ALIANZA AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Vents, 9
Código Postal 08917
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLUSMEDICAL ALIANZA AIE
CIF V65045759
Capital Social 5000.0 Euros
Actividad Otras actividades editoriales
Fecha de Constitución 05/02/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PLUSMEDICAL ALIANZA AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLUSMEDICAL ALIANZA AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallart Pasias Beatriz | Administrador Mancomunado | 03/06/2009 | 05/04/2016 |
Gallart Pasias Beatriz | Liquidador Mancomunado | 05/04/2016 | 05/04/2016 |
Oleart Recasens Javier | Administrador Mancomunado | 03/06/2009 | 05/04/2016 |
Oleart Recasens Javier | Liquidador Mancomunado | 05/04/2016 | 05/04/2016 |
ACTOS BORME DE PLUSMEDICAL ALIANZA AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41265 , F 102, S 8, H B 379091, I/A 2 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41265 , F 102, S 8, H B 379091, I/A 2 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41265 , F 102, S 8, H B 379091, I/A 2 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
- SON SOCIOS DE LA AIE LAS SOCIEDADES: "PULSO EDICIONES, S.L." Y E.U.R.O.M.E.D.I.C.E. EDICIONES MEDICAS, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41265 , F 99, S 8, H B 379091, I/A 1 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41265 , F 99, S 8, H B 379091, I/A 1 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-08
Dirección:AV DEL VENT, 9-13 ESCALERA B EDIFICIO BLURBIS P.2 (BADALONA)
Comienzo de operaciones:05/02/09
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:ORGANIZAR LA PRODUCCION EDITORIAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEFROLOGIA A LA QUE LOS SOCIOS PUDIERAN PRESTAR SERVICIOS DENTRO DEL MARCO DE SU ACTIVIDAD ORDINARIA.MEJORAR EL INDICE DE IMPACTO DE LAS REVISTAS DE LA SOCIEDAD ETC
Duración:5.02.15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41265 , F 99, S 8, H B 379091, I/A 1 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-08