PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 151
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA
CIF A82666223
Capital Social 987940.0 Euros
Actividad Actividades de seguridad privada
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Morales Diaz Eugenio
VINCULACIONES DE PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barber Peiro Joaquin | Administrador Concursal | 05/10/2015 | 22/09/2020 |
De Torre Minguela Henar | Apoderado | 18/12/2012 | 22/09/2020 |
Garcia Romo Gema | Apoderado | 08/04/2013 | 22/09/2020 |
Garcia Simon Sergio | Apoderado | 18/12/2012 | 22/09/2020 |
Morales Diaz Eugenio | Administrador Unico | 20/05/2010 | 22/09/2020 |
Serrano Epaizabal Alberto | Apoderado | 18/12/2012 | 22/09/2020 |
ACTOS BORME DE PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 62, S 8, H M 258021, I/A 25 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA
Nif:A82666223
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Barber Peiro Joaquin
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:17/09/2015
Número Procedimiento Concursal:273/2015
Datos Registrales:
Tomo:
30912
Libro:
0
Folio:
62
Hoja:
8-258021
Inscripción:
25
Fecha Inscripción22/09/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 62, S 8, H M 258021, I/A 25 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA
Nif:A82666223
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Parte Dispositiva:
CONCLUSION DEL CONCURSO POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA
Fecha de Resolución:07/09/2020
Número Procedimiento Concursal:273/2015
Datos Registrales:
Tomo:
30912
Libro:
0
Folio:
62
Hoja:
8-258021
Inscripción:
25
Fecha Inscripción22/09/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 62, S 8, H M 258021, I/A 25 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-189-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA
Nif:A82666223
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Barber Peiro Joaquin
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:17/09/2015
Número Procedimiento Concursal:273/2015
Datos Registrales:
Tomo:
30912
Libro:
0
Folio:
61
Hoja:
8-258021
Inscripción:
A
Fecha Inscripción05/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 61, S 8, H M 258021, I/A A (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLUS QUAM SERVICIOS DE SEGURIDAD SA
Nif:A82666223
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Fecha de Resolución:17/09/2015
Número Procedimiento Concursal:273/2015
Datos Registrales:
Tomo:
30912
Libro:
0
Folio:
61
Hoja:
8-258021
Inscripción:
A
Fecha Inscripción05/10/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 61, S 8, H M 258021, I/A A (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 61, S 8, H M 258021, I/A 24 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-186-28
Capital Anterior: | 687.940,00 | Euros |
Aumento de capital: | 300.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 987.940,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,61 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 61, S 8, H M 258021, I/A 23 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
- C/ SANTA ENGRACIA 151 4& - OFICINA 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 60, S 8, H M 258021, I/A 22 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30912 , F 60, S 8, H M 258021, I/A 22 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18945 , F 225, S 8, H M 258021, I/A 21 (08/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-71-28