PLUS IOGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Industria, 90
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLUS IOGA SL
CIF B65221343
Capital Social 187500.0 Euros
Actividad Otras actividades deportivas
Fecha de Constitución 27/11/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DIAGONAL 3000 SL
Auditor AUDICONT SL
VINCULACIONES DE PLUS IOGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLUS IOGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDICONT SL | Auditor | 15/09/2011 | 30/01/2024 |
Canela Pique Ramon | REPR.143 RRM | 12/06/2018 | 30/01/2024 |
Canela Viscarrues Jordi | REPR. SUPLT. | 16/12/2009 | 30/01/2024 |
DIAGONAL 3000 SL | Administrador Unico | 12/06/2018 | 30/01/2024 |
Velasco Pueyo Daniel | Apoderado Solidario | 27/11/2017 | 21/06/2023 |
Canela Viscarrues Jordi | Administrador Unico | 08/10/2014 | 12/06/2018 |
Balague Orduña Enric | Apoderado | 13/04/2010 | 12/07/2017 |
Robert Sanchez Ana Maria | Apoderado | 15/09/2011 | 29/06/2017 |
Canela Pique Ramon | REPR.143 RRM | 16/12/2009 | 08/10/2014 |
DIAGONAL 3000 SL | Administrador Unico | 16/12/2009 | 08/10/2014 |
ACTOS BORME DE PLUS IOGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 23, S 8, H B 390346, I/A 14 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 23, S 8, H B 390346, I/A 13 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-126-08
- DECLARACION UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: TUSET DIR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 23, S 8, H B 390346, I/A 12 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 23, S 8, H B 390346, I/A 11 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 23, S 8, H B 390346, I/A 11 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 22, S 8, H B 390346, I/A 10 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 22, S 8, H B 390346, I/A 9 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 22, S 8, H B 390346, I/A 8 (29/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.13.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 21, S 8, H B 390346, I/A 7 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 21, S 8, H B 390346, I/A 7 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-197-08