PLUS GESTIONA SERVICIOS PARA ASESORIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 24
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLUS GESTIONA SERVICIOS PARA ASESORIAS SL
CIF B86918935
Capital Social 117760.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 21/01/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Martin Lara Luis
VINCULACIONES DE PLUS GESTIONA SERVICIOS PARA ASESORIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLUS GESTIONA SERVICIOS PARA ASESORIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Nuñez Maria Elena | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 14/01/2021 |
Gonzalez Barragan Gracia | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 14/01/2021 |
Hoyas Cadenas Juan Andres | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 14/01/2021 |
Iglesias Flores Beatriz | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 14/01/2021 |
Martin Lara Luis | Apoderado | 05/06/2015 | 14/01/2021 |
Martin Lara Luis | Administrador Unico | 10/12/2018 | 14/01/2021 |
Moreno Del Pino Maria De Las Mercedes | Apoderado | 11/12/2018 | 14/01/2021 |
Muñoz Milara Javier | Apoderado | 10/12/2018 | 14/01/2021 |
Portocarrero Caceres Jorge Luis | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 14/01/2021 |
Quiroz Paz Pierangela Leonor | Apoderado Solidario | 21/09/2017 | 14/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLUS GESTIONA SERVICIOS PARA ASESORIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 220, S 8, H M 574155, I/A 12 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 220, S 8, H M 574155, I/A 12 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICACION DEL ARTICULO 22º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 29, S 8, H M 574155, I/A 11 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 29, S 8, H M 574155, I/A 10 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 29, S 8, H M 574155, I/A 9 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 29, S 8, H M 574155, I/A 9 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 28, S 8, H M 574155, I/A 8 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 28, S 8, H M 574155, I/A 7 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-187-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/7
- Otras modificaciones estatutarias: Modificacion del articulo 22 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 27, S 8, H M 574155, I/A 6 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Capital Anterior: | 87.760,00 | Euros |
Aumento de capital: | 30.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 117.760,00 | Euros |
Porcentaje: | 34,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31900 , F 27, S 8, H M 574155, I/A 5 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-28