PLODER CONCESIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Saturno, 1
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLODER CONCESIONES SA
CIF A81946840
Actividad Construcción de carreteras y autopistas
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Galvez Murcia Luis
VINCULACIONES DE PLODER CONCESIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLODER CONCESIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galvez Murcia Luis | Presidente | 27/06/2013 | 21/08/2015 |
Galvez Murcia Luis | Consejero | 27/06/2013 | 21/08/2015 |
Galvez Murcia Luis | Consejero Delegado | 27/06/2013 | 21/08/2015 |
Muñoz Calvo Jose Luis | Secretario | 27/06/2013 | 21/08/2015 |
PRALESA CONCESIONES SL | Consejero | 27/06/2013 | 21/08/2015 |
Rosado Blanco Fernando | Consejero | 27/06/2013 | 21/08/2015 |
Sobrino Garcia Francisco Javier | Representante | 03/08/2012 | 21/08/2015 |
Perez Gil Luis | Administrador Concursal | 14/11/2012 | 17/03/2014 |
Galvez Murcia Luis | Consejero Delegado Solidario | 27/06/2013 | |
PRALESA CONCESIONES SL | Consejero | 03/08/2012 | 27/06/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLODER CONCESIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 37, S 8, H M 208003, I/A 25 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 37, S 8, H M 208003, I/A 25 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
- C/ SATURNO 1 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 37, S 8, H M 208003, I/A 24 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:SENENT MARTINEZ SANTIAGO
Fecha de Resolución:29/10/2012
Número Procedimiento Concursal:671/2012
Datos Registrales:
Tomo:
25010
Libro:
0
Folio:
36
Hoja:
8-208003
Inscripción:
23
Fecha Inscripción17/03/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 36, S 8, H M 208003, I/A 23 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLODER CONCESIONES SA
Nif:A81946840
Sentencia de aprobación del convenio
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:SANTIAGO SENENT MARTINEZ
Parte Dispositiva:
INSCRIPCION DE LA SENTENCIA DE APROBACION DEL CONVENIO; CESE DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES; FECHA CESE: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2013
Fecha de Resolución:17/09/2013
Número Procedimiento Concursal:671/2012
Datos Registrales:
Tomo:
25010
Libro:
0
Folio:
36
Hoja:
8-208003
Inscripción:
23
Fecha Inscripción17/03/2014
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 36, S 8, H M 208003, I/A 23 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-58-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 30. Cierre del Ejercicio.-CAMBIO DE FECHA DE CIERRE DEL EJERCICIO SOCIAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 36, S 8, H M 208003, I/A 22 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 36, S 8, H M 208003, I/A 21 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 36, S 8, H M 208003, I/A 21 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 36, S 8, H M 208003, I/A 21 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-126-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PLODER CONCESIONES SA
Nif:A81946840
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Perez Gil Luis
Juzgado:MERCANTIL DE MADRID
Número:7
Juez / Ponente:SENENT MARTINEZ SANTIAGO
Fecha de Resolución:29/10/2012
Número Procedimiento Concursal:671/2012
Datos Registrales:
Tomo:
25010
Libro:
0
Folio:
36
Hoja:
8-208003
Inscripción:
A
Fecha Inscripción14/11/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25010 , F 36, S 8, H M 208003, I/A A (14/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-28