PLESIGLAS SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social PLESIGLAS SL
CIF B33054495
Capital Social 52287.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PLESIGLAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLESIGLAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Rodero Julio | Administrador Solidario | 18/05/2011 | 19/02/2016 |
Rodriguez Rodero Julio | Liquidador Solidario | 19/02/2016 | 19/02/2016 |
Rodriguez Rodero Pablo | Administrador Solidario | 18/05/2011 | 19/02/2016 |
Rodriguez Rodero Pablo | Liquidador Solidario | 19/02/2016 | 19/02/2016 |
Rodriguez Camblor Julio Manuel | Administrador Unico | 18/05/2011 |
ACTOS BORME DE PLESIGLAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 3, S 8, H AS 5532, I/A 6 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 3, S 8, H AS 5532, I/A 6 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 3, S 8, H AS 5532, I/A 6 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 3, S 8, H AS 5532, I/A 6 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-33
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-33
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 2, S 8, H AS 5532, I/A 5 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-33
Capital Anterior: | 12.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 40.267,00 | Euros |
Capital Actual: | 52.287,00 | Euros |
Porcentaje: | 335,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 2, S 8, H AS 5532, I/A 5 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-33
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 2, S 8, H AS 5532, I/A 5 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2295 , F 2, S 8, H AS 5532, I/A 5 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-15-33