PLENIDO MANRESA SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social PLENIDO MANRESA SL
CIF B63449722
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 03/03/2004
Nombres Anteriores
- CLINICA DENTAL SAGRADA FAMILIA SL
- CLINICA DENTAL SAGRADA FAMILIA SLP
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PLENIDO MANRESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLENIDO MANRESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Rivas Calles Angel Luis | Apoderado | 20/02/2012 | 15/02/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 29/08/2017 | 15/02/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 29/08/2017 | 15/02/2018 |
Rivas Calles Angel Luis | Apoderado Solidario | 24/08/2016 | 15/02/2018 |
Tejerina Diaz Luis | Apoderado | 20/02/2012 | 15/02/2018 |
De Zavala Valdes Alfredo | REPR.143 RRM | 12/06/2012 | 29/08/2017 |
REALZA CAPITAL SGECR SA | Administrador Mancomunado | 12/06/2012 | 29/08/2017 |
Tejerina Diaz Luis | Administrador Mancomunado | 12/06/2012 | 29/08/2017 |
Guixe Xandri Maria Rosa | Administrador Unico | 16/03/2009 | 12/06/2012 |
Guixe Xandri Maria Rosa | Apoderado | 20/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLENIDO MANRESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 93, S 8, H B 291849, I/A 13 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-08
- CONSTANCIA DEL CAMBIO DE DENOMINACION DEL SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD, PASANDO A DENOMINARSE: PLENIDO CATALUNYA S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 93, S 8, H B 291849, I/A 12 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 92, S 8, H B 291849, I/A 11 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 92, S 8, H B 291849, I/A 11 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 92, S 8, H B 291849, I/A 10 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-08
Empresa: CLINICA DENTAL SAGRADA FAMILIA SL
- PLENIDO MANRESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 92, S 8, H B 291849, I/A 9 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-08
Empresa: CLINICA DENTAL SAGRADA FAMILIA SL
- DECLARACION DE LA CONDICION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDOEL SOCIO UNICO "CLINICA DE PROTESIS OSTEOINTEGRADAS DE BARCELONA, SA"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 91, S 8, H B 291849, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Empresa: CLINICA DENTAL SAGRADA FAMILIA SL
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 91, S 8, H B 291849, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Empresa: CLINICA DENTAL SAGRADA FAMILIA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43015 , F 91, S 8, H B 291849, I/A 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-08
Empresa: CLINICA DENTAL SAGRADA FAMILIA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36507 , F 33, S 8, H B 291849, I/A 7 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08