PLB ONLINE SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Paganos, 24
Código Postal 01300
Municipio Laguardia
Provincia Áraba/Alava
Razón Social PLB ONLINE SERVICES SL
CIF B88306154
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 06/02/2019
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PLB ONLINE SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLB ONLINE SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Diego Luis Felipe | Consejero | 07/03/2019 | 30/07/2019 |
Casero Miguel Oscar | Presidente | 07/03/2019 | 30/07/2019 |
Casero Miguel Oscar | Liquidador | 30/07/2019 | 30/07/2019 |
Casero Miguel Oscar | Consejero Delegado Solidario | 07/03/2019 | 30/07/2019 |
Casero Miguel Oscar | Consejero | 07/03/2019 | 30/07/2019 |
Checa Anton Rafael | Secretario | 07/03/2019 | 30/07/2019 |
Checa Anton Rafael | Consejero | 07/03/2019 | 30/07/2019 |
Sevillano Melero Iban | Consejero Delegado Solidario | 07/03/2019 | 30/07/2019 |
Sevillano Melero Iban | Consejero | 07/03/2019 | 30/07/2019 |
ACTOS BORME DE PLB ONLINE SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 114, S 8, H VI 19457, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-01
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 114, S 8, H VI 19457, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-01
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 114, S 8, H VI 19457, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-01
Consejero Delegado Solidario
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 114, S 8, H VI 19457, I/A 3 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-01
- C/ PAGANOS 24, 2º B, 01300 (LAGUARDIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 114, S 8, H VI 19457, I/A 2 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-01
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1677 , F 114, S 8, H VI 19457, I/A 2 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-01
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38887 , F 91, S 8, H M 691099, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA,123 ESCALERA IZQUIERDA PISO (MADRID)
Comienzo de operaciones:06/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La intermediación en la prestación de todo tipo de servicios jurídicos y económicos tanto a empresas como a particulares en general. - La intermediación en la prestación de todo tipo de servicios jurídicos y económicos tanto a empresas como a particulares a través de internet..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38887 , F 91, S 8, H M 691099, I/A 1 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28