PLAZZI PARTNERS SL
Dirección social Calle Daniel Urrabieta, 7
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLAZZI PARTNERS SL
CIF B84697416
Capital Social 3114140.0 Euros
Nombres Anteriores
- GRUPO FIDENTIIS EQUITIES SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Giacopazzi Mark Emilio Umberto
ORGANIGRAMA DE PLAZZI PARTNERS SL
VINCULACIONES DE PLAZZI PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLAZZI PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Giacopazzi Mark Emilio Umberto | Consejero Delegado Solidario | 05/03/2020 | |
Perez Pla De Viu Enrique | Consejero Delegado Solidario | 05/03/2020 | |
Perez Pla De Viu Enrique | Consejero | 05/03/2020 | |
Perez Pla De Viu Ernesto | Apoderado Solidario | 05/03/2020 | |
Giacopazzi Mark Emilio Umberto | Apoderado | 09/09/2019 | |
Del Solar Bertolin Concepcion | Secretario | 29/08/2019 | |
Del Solar Bertolin Concepcion | Consejero | 29/08/2019 | |
Giacopazzi Mark Emilio Umberto | Presidente | 29/08/2019 | |
Giacopazzi Mark Emilio Umberto | Apoderado | 27/05/2015 | |
Perez Pla De Viu Enrique | Apoderado | 27/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLAZZI PARTNERS SL
- C/ DANIEL URRABIETA, NUMERO 7, PLANTA BAJA, PUERTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 407867, I/A 20 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
- Se omitió por error en la inscripción 18ª la revocación del auditor PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL para los ejercicios 2018, 2019 y 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 224, S 8, H M 407867, I/A 18 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 224, S 8, H M 407867, I/A 18 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Auditor de Cuentas Consolidado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 224, S 8, H M 407867, I/A 18 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-158-28
Empresa: GRUPO FIDENTIIS EQUITIES SL
- PLAZZI PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 223, S 8, H M 407867, I/A 17 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Empresa: GRUPO FIDENTIIS EQUITIES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 222, S 8, H M 407867, I/A 16 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Empresa: GRUPO FIDENTIIS EQUITIES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 222, S 8, H M 407867, I/A 15 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Empresa: GRUPO FIDENTIIS EQUITIES SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 222, S 8, H M 407867, I/A 15 (05/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-28
Empresa: GRUPO FIDENTIIS EQUITIES SL
- RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 11ª EN CUANTO A LA OMISION DEL CESE COMO CONSEJERO DE ENRIQUE PEREZ-PLA DE VIU
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 222, S 8, H M 407867, I/A 14 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: GRUPO FIDENTIIS EQUITIES SL
Capital Anterior: | 4.293.960,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.179.820,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.114.140,00 | Euros |
Porcentaje: | 27,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39283 , F 221, S 8, H M 407867, I/A 13 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28