PLAY BENEFIT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Manel Farres, 89
Código Postal 08173
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLAY BENEFIT SL
CIF B66300625
Capital Social 28300.0 Euros
Fecha de Constitución 21/05/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PLAY BENEFIT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLAY BENEFIT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sort Miret Josep | Administrador Unico | 02/02/2022 | 14/03/2022 |
Sort Miret Josep | Liquidador | 14/03/2022 | 14/03/2022 |
Sort Gonzalez Anna Maria | Administrador Unico | 03/06/2014 | 02/02/2022 |
ACTOS BORME DE PLAY BENEFIT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 42, S 8, H B 453331, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 42, S 8, H B 453331, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 42, S 8, H B 453331, I/A 6 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-08
Capital Anterior: | 4.300,00 | Euros |
Aumento de capital: | 24.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 28.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 558,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 42, S 8, H B 453331, I/A 5 (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 42, S 8, H B 453331, I/A 4 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 42, S 8, H B 453331, I/A 4 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-27-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.300,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.300,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 41, S 8, H B 453331, I/A 3 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-08
- CL MANUEL FARRES,NUMERO 89, BAJOS PRIMERA (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 41, S 8, H B 453331, I/A 2 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 38, S 8, H B 453331, I/A 1 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Dirección:AV TORRE BLANCA Num.57 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:21/05/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE PROGRAMAS,VIDEOJUEGOS,Y APLICACIONES INFORMATICAS O PRODUCTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS DE CUALQUIER CLASE.PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INFORMATICA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44342 , F 38, S 8, H B 453331, I/A 1 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08