PLAVIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 126
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLAVIC SL
CIF B08659989
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PLAVIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLAVIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Laplaza Gutierrez Alexandre | Administrador Unico | 04/12/2019 | 18/01/2024 |
Laplaza Gutierrez Alexandre | Liquidador | 18/01/2024 | 18/01/2024 |
Laplaza Gutierrez Alexandre | Apoderado Solidario | 15/07/2019 | 18/01/2024 |
Laplaza Laguna Montserrat | Apoderado Solidario | 04/12/2019 | 01/02/2021 |
Laplaza Laguna Montserrat | Apoderado Solidario | 09/07/2020 | 01/02/2021 |
Laplaza Aromi Bernat | Secretario | 18/01/2012 | 04/12/2019 |
Laplaza Aromi Bernat | Consejero | 18/01/2012 | 04/12/2019 |
Laplaza Aromi Bernat | Consejero Delegado | 18/01/2012 | 04/12/2019 |
Laplaza Aromi Guillem | Consejero | 18/01/2012 | 04/12/2019 |
Laplaza Aromi Maria Lluisa | Presidente | 18/01/2012 | 04/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLAVIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 43, S 8, H B 62621, I/A 25 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 43, S 8, H B 62621, I/A 25 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 43, S 8, H B 62621, I/A 25 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
- RD GENERAL MITRE NUM.126 ENTRESUELO 2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 43, S 8, H B 62621, I/A 24 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
- No aprobacion de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 (Art. 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 43, S 8, H B 62621, I/A 23 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 8.- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 42, S 8, H B 62621, I/A 22 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 42, S 8, H B 62621, I/A 21 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
- No aprobacion de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 (Art. 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 42, S 8, H B 62621, I/A 20 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 40, S 8, H B 62621, I/A 19 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8 Y 18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADICION DE LA DISPOSICION FINAL A LOS MISMOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24001 , F 40, S 8, H B 62621, I/A 18 (12/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-08