PLATINO INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Las Mantecas, S/N
Código Postal 38320
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLATINO INVESTIGACIONES AIE
CIF V02874451
Capital Social 645840.73 Euros
Fecha de Constitución 24/11/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Asociacion Acondicionamiento Tarrasense
VINCULACIONES DE PLATINO INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLATINO INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARQUIMEA CENTRO DE INVESTIGACIONES AVANZADAS SL | Administrador Solidario | 12/01/2024 | |
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 12/01/2024 |
Asociacion Acondicionamiento Tarrasense | Socio Unico | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
Jordi Rodriguez Ripolles | Administrador Unico | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
Jordi Rodriguez Ripolles | Liquidador | 12/01/2024 | 12/01/2024 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 11/01/2021 | 12/01/2024 |
ACTOS BORME DE PLATINO INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 12, S 8, H TF 65465, I/A 8 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 12, S 8, H TF 65465, I/A 8 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 12, S 8, H TF 65465, I/A 8 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 12, S 8, H TF 65465, I/A 8 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 12, S 8, H TF 65465, I/A 8 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 645.840,73 | Euros |
Capital Actual: | 645.840,73 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 11, S 8, H TF 65465, I/A 6 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 10, S 8, H TF 65465, I/A 5 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 10, S 8, H TF 65465, I/A 5 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 10, S 8, H TF 65465, I/A 5 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
- Se suprime el artículo 5º de los estatutos sociales referente al capital social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3713 , F 9, S 8, H TF 65465, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-38