PLATERO DECORACION SL - EXTINGUIDA
Razón Social PLATERO DECORACION SL
CIF B57056327
Capital Social 160992.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Página Web www.platerodecoracion.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PLATERO DECORACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLATERO DECORACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Codina Bosch Margarita Maria | Administrador Mancomunado | 05/06/2018 | 23/02/2024 |
Codina Bosch Margarita Maria | Liquidador Mancomunado | 23/02/2024 | 23/02/2024 |
Codina Casulleras Maria Teresa | Administrador Mancomunado | 05/06/2018 | 23/02/2024 |
Maria Teresa Codina Casulleras | Administrador Mancomunado | 23/02/2024 | |
Maria Teresa Codina Casulleras | Liquidador Mancomunado | 23/02/2024 | 23/02/2024 |
Codina Bosch Margarita Maria | Secretario | 05/06/2018 | |
Codina Bosch Margarita Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 05/06/2018 | |
Codina Bosch Margarita Maria | Consejero | 05/06/2018 | |
Codina Casulleras Maria Teresa | Consejero Delegado Mancomunado | 05/06/2018 | |
Codina Casulleras Maria Teresa | Consejero | 05/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLATERO DECORACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 131, S 8, H IM 3429, I/A 5 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 131, S 8, H IM 3429, I/A 5 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 131, S 8, H IM 3429, I/A 5 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 131, S 8, H IM 3429, I/A 5 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-07
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 131, S 8, H IM 3429, I/A 4 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-07
Capital Anterior: | 309.600,00 | Euros |
Disminución de capital | 148.608,00 | Euros |
Capital Actual: | 160.992,00 | Euros |
Porcentaje: | 48,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 131, S 8, H IM 3429, I/A 4 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 131, S 8, H IM 3429, I/A 4 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-07
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 65 , F 131, S 8, H IM 3429, I/A 4 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-07