PLATAFORMES PENEDES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Tarragona, 106
Código Postal 08720
Municipio Vilafranca del Penedès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLATAFORMES PENEDES SL
CIF B64097306
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.
Fecha de Constitución 02/02/2006
Página Web www.mercaeleva.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Via Rovira Jordi
Auditor ALTER B G AUDITORS SL
VINCULACIONES DE PLATAFORMES PENEDES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLATAFORMES PENEDES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTER B G AUDITORS SL | Auditor | 09/03/2020 | 15/02/2024 |
Garcia Ferrer Elisabet | Apoderado Solidario | 29/11/2022 | 15/02/2024 |
Via Rovira Jordi | Administrador Unico | 19/03/2012 | 15/02/2024 |
Via Rovira Agustin | Administrador Solidario | 19/03/2012 | |
Via Rovira Jordi | Administrador Solidario | 19/03/2012 |
ACTOS BORME DE PLATAFORMES PENEDES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 39, S 8, H B 320577, I/A 10 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 38, S 8, H B 320577, I/A 8 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
- AV TARRAGONA Num.106 (VILAFRANCA DEL PENEDES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 38, S 8, H B 320577, I/A 7 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 38, S 8, H B 320577, I/A 6 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-08
- AV TARRAGONA,144-146 (VILAFRANCA DEL PENEDES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 37, S 8, H B 320577, I/A 5 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.11: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 37, S 8, H B 320577, I/A 5 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 88.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 100.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 37, S 8, H B 320577, I/A 4 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 37, S 8, H B 320577, I/A 3 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38292 , F 37, S 8, H B 320577, I/A 3 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08