PLATAFORMAS ECOLOGICAS LEVANTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Lleons, 30
Código Postal 46022
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLATAFORMAS ECOLOGICAS LEVANTE SL
CIF B06819635
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/05/2021
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Vidal Jesus
VINCULACIONES DE PLATAFORMAS ECOLOGICAS LEVANTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLATAFORMAS ECOLOGICAS LEVANTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Vidal Jesus | Administrador Unico | 05/11/2021 | 11/09/2023 |
Garcia Vidal Jesus | Liquidador Unico | 11/09/2023 | 11/09/2023 |
Garcia Vidal Jesus | Socio Unico | 05/11/2021 | 11/09/2023 |
Benzahia Yousfi Hassan | Administrador Unico | 03/06/2021 | 05/11/2021 |
Carral Galera Jose Manuel | Socio Unico | 03/06/2021 | 05/11/2021 |
ACTOS BORME DE PLATAFORMAS ECOLOGICAS LEVANTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 20, S 8, H V 198688, I/A 4 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 20, S 8, H V 198688, I/A 4 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 20, S 8, H V 198688, I/A 4 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 20, S 8, H V 198688, I/A 4 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 20, S 8, H V 198688, I/A 4 (11/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 20, S 8, H V 198688, I/A 3 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 20, S 8, H V 198688, I/A 3 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 20, S 8, H V 198688, I/A 2 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 19, S 8, H V 198688, I/A 1 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11004, L 8282, F 19, S 8, H V 198688, I/A 1 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-46