PLATAFORMA LOGISTICA VILLALONQUEJAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MERINDAD DE MONTIJA 2 - POLIGONO INDUSTRIAL DE
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Razón Social PLATAFORMA LOGISTICA VILLALONQUEJAR SL
CIF B09487786
Capital Social 1310000.0 Euros
Actividad Depósito y almacenamiento
Fecha de Constitución 08/02/2008
Página Web www.plvlogistics.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Camara Molinero Enrique
VINCULACIONES DE PLATAFORMA LOGISTICA VILLALONQUEJAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLATAFORMA LOGISTICA VILLALONQUEJAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camara Molinero Enrique | Presidente | 11/12/2017 | 22/08/2019 |
Camara Molinero Enrique | Consejero Delegado | 11/12/2017 | 22/08/2019 |
Camara Molinero Enrique | Consejero | 11/12/2017 | 22/08/2019 |
Camara Molinero Jose Antonio | Secretario | 11/12/2017 | 22/08/2019 |
Camara Molinero Jose Antonio | Consejero | 11/12/2017 | 22/08/2019 |
Martinez Jimeno Fernando | Consejero | 11/12/2017 | 22/08/2019 |
Martinez Jimeno Luis Angel | Consejero | 11/12/2017 | 22/08/2019 |
Varona Varona Jacqueline | Apoderado Solidario | 23/12/2011 | 22/08/2019 |
Camara Molinero Enrique | Administrador Solidario | 23/03/2010 | 11/12/2017 |
Camara Molinero Jose Antonio | Administrador Solidario | 23/03/2010 | 11/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLATAFORMA LOGISTICA VILLALONQUEJAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 69, S 8, H BU 12654, I/A 9 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 69, S 8, H BU 12654, I/A 9 (22/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 68, S 8, H BU 12654, I/A 8 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-09
- Otras modificaciones estatutarias: art. 15º: La duración del cargo será indefinida y éste tendrá el carácter de retribuido.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 68, S 8, H BU 12654, I/A 8 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-09
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 68, S 8, H BU 12654, I/A 8 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 68, S 8, H BU 12654, I/A 8 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-09
Capital Anterior: | 1.160.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.310.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,93 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 29, S 8, H BU 12654, I/A 7 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-09
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 29, S 8, H BU 12654, I/A 6 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-09
- Modificada la concesión de incentivos concedida por el Ministerio de Economía y Hacienda expediente BU/794/P07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 29, S 8, H BU 12654, I/A 5/N. (04/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-09
- Modificación de la concesión de incentivos regionales del Ministerio de Economía y Hacienda, expediente BU/794/P07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 381, F 29, S 8, H BU 12654, I/A 5/N (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-09