PLATAFORMA LOGISTICA AVANZADA DEL SURESTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de las Moreras, 3
Código Postal 30870
Municipio Mazarrón
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLATAFORMA LOGISTICA AVANZADA DEL SURESTE SL
CIF B73745184
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 22/02/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AGROSANA SERVICIOS AGRICOLAS SL
VINCULACIONES DE PLATAFORMA LOGISTICA AVANZADA DEL SURESTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLATAFORMA LOGISTICA AVANZADA DEL SURESTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROSANA SERVICIOS AGRICOLAS SL | Socio Unico | 31/01/2014 | 15/04/2014 |
Jose Carlos Lopez Mateos | Liquidador | 15/04/2014 | 15/04/2014 |
Jose Carlos Lopez Mateos | Administrador Mancomunado | 09/01/2013 | 15/04/2014 |
Miguel Angel Fuentes Mendez | Liquidador | 15/04/2014 | 15/04/2014 |
Miguel Angel Fuentes Mendez | Administrador Mancomunado | 09/01/2013 | 15/04/2014 |
Tomas Fuentes Mendez | Liquidador | 15/04/2014 | 15/04/2014 |
Tomas Fuentes Mendez | Administrador Mancomunado | 09/01/2013 | 15/04/2014 |
Jose-maria Sanchez Canovas | Socio Unico | 15/03/2012 | 31/01/2014 |
Jose-maria Sanchez Canovas | Administrador Unico | 15/03/2012 | 09/01/2013 |
ACTOS BORME DE PLATAFORMA LOGISTICA AVANZADA DEL SURESTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 8, S 8, H MU 77663, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 8, S 8, H MU 77663, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 8, S 8, H MU 77663, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 8, S 8, H MU 77663, I/A 4 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-30
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 8, S 8, H MU 77663, I/A 3 (31/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-26-30
- AVDA DE LAS MORERAS 3 BAJO (MAZARRON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 8, S 8, H MU 77663, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 8, S 8, H MU 77663, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 8, S 8, H MU 77663, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 8, S 8, H MU 77663, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 6, S 8, H MU 77663, I/A 1 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-30