PLASTICSVOLCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl de la Serra de Sant Valentí,, 3
Código Postal 17800
Municipio Olot
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLASTICSVOLCA SL
CIF B55041917
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Fecha de Constitución 27/05/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pedro Claverias Perez
VINCULACIONES DE PLASTICSVOLCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLASTICSVOLCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Emilio Luis Martin Morales | Liquidador | 07/01/2015 | 07/01/2015 |
Pedro Claverias Perez | Socio Unico | 19/06/2009 | 07/01/2015 |
Pedro Claverias Perez | Administrador Unico | 19/06/2009 | 07/01/2015 |
ACTOS BORME DE PLASTICSVOLCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 534, S 8, H GI 48340, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 534, S 8, H GI 48340, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 534, S 8, H GI 48340, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 534, S 8, H GI 48340, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-10-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 53, S 8, H GI 48340, I/A 1 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 53, S 8, H GI 48340, I/A 1 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-17
Dirección:C/ SERRA DE SANT VALENTI 3 (OLOT)
Comienzo de operaciones:27/05/09
Capital:3.200,00 Euros
Objeto social:La comercialización y fabricación de productos de materias plásticas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 53, S 8, H GI 48340, I/A 1 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-17