PLASTICOS SAN JOSE SA - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social PLASTICOS SAN JOSE SA
CIF A41184201
Capital Social 3094645.16 Euros
Actividad Fabricación de plásticos en formas primarias
Página Web www.condaplast.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor MOON AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE PLASTICOS SAN JOSE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLASTICOS SAN JOSE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berrocal Baena Inmaculada | Consejero Delegado Solidario | 29/10/2021 | 04/01/2022 |
Berrocal Baena Inmaculada | Consejero | 29/10/2021 | 04/01/2022 |
Berrocal Baena Maria Inmaculada | Apoderado Solidario | 29/06/2015 | 04/01/2022 |
Berrocal Baena Virginia | Secretario | 29/10/2021 | 04/01/2022 |
Berrocal Baena Virginia | Consejero Delegado Solidario | 29/10/2021 | 04/01/2022 |
Berrocal Baena Virginia | Consejero | 29/10/2021 | 04/01/2022 |
Berrocal Baena Virginia Maria | Apoderado Solidario | 29/06/2015 | 04/01/2022 |
Berrocal Perez Antonio Sebastian | Apoderado | 04/01/2022 | |
Berrocal Perez Antonio Sebastian | Presidente | 29/10/2021 | 04/01/2022 |
Berrocal Perez Antonio Sebastian | Consejero | 29/10/2021 | 04/01/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLASTICOS SAN JOSE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 26, S 8, H SE 9196, I/A 26 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 26, S 8, H SE 9196, I/A 26 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 26, S 8, H SE 9196, I/A 26 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 26, S 8, H SE 9196, I/A 26 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 25, S 8, H SE 9196, I/A 25 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6989 , F 25, S 8, H SE 9196, I/A 25 (29/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-214-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 210, S 8, H SE 9196, I/A 24 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-41
Capital Anterior: | 466.376,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.628.269,16 | Euros |
Capital Actual: | 3.094.645,16 | Euros |
Porcentaje: | 563,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 210, S 8, H SE 9196, I/A 24 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 210, S 8, H SE 9196, I/A 23 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-41
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 904 , F 210, S 8, H SE 9196, I/A 22 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-41