PLASTICOS BURGOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ibaizabal, 31
Código Postal 48901
Municipio Barakaldo
Provincia Bizkaia
Razón Social PLASTICOS BURGOS SL
CIF B09047176
Actividad Construcción de edificios residenciales
Nombres Anteriores
- PLASTICOS BURGOS SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gonzalez Garcia Joaquin
VINCULACIONES DE PLASTICOS BURGOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLASTICOS BURGOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Oriosolo Delfina | Consejero | 21/07/2011 | 30/11/2018 |
Gonzalez Garcia Isabel | Secretario | 27/06/2016 | 30/11/2018 |
Gonzalez Garcia Isabel | Consejero | 21/07/2011 | 30/11/2018 |
Gonzalez Garcia Joaquin | Presidente | 27/06/2016 | 30/11/2018 |
Gonzalez Garcia Joaquin | Consejero | 21/07/2011 | 30/11/2018 |
Gonzalez Garcia Pablo | Consejero | 21/07/2011 | 30/11/2018 |
Gonzalez Vega Joaquin | Consejero | 21/07/2011 | 30/11/2018 |
Gonzalez Garcia Isabel | Presidente | 21/07/2011 | 27/06/2016 |
Gonzalez Garcia Pablo | Secretario | 21/07/2011 | 27/06/2016 |
ACTOS BORME DE PLASTICOS BURGOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 170, S 8, H BI 4790, I/ACIERR (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 170, S 8, H BI 4790, I/ACIERR (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-48
Empresa: PLASTICOS BURGOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 166, S 8, H BI 4790, I/A 11 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-48
Empresa: PLASTICOS BURGOS SA
- Denominación y forma adoptada: PLASTICOS BURGOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 166, S 8, H BI 4790, I/A 11 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-48
Empresa: PLASTICOS BURGOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 166, S 8, H BI 4790,A , I/ 10 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-48
Empresa: PLASTICOS BURGOS SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 166, S 8, H BI 4790,A , I/ 10 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-48
Empresa: PLASTICOS BURGOS SA
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 166, S 8, H BI 4790,A , I/ 10 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-48
Empresa: PLASTICOS BURGOS SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48
Empresa: PLASTICOS BURGOS SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 165, S 8, H BI 4790,A , I/ 9 (21/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-48
Empresa: PLASTICOS BURGOS SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-154-48