PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LA FOIA PARQUE INDUSTRIAL REY JUAN CARLOS
Código Postal 46440
Municipio Almussafes
Provincia Valencia
Razón Social PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ESPAÑA SA
CIF A80790322
Capital Social 2439292.06 Euros
Actividad Fabricación de otros componentes, piezas y accesorios para vehículos de motor
Página Web www.plasticomnium.com
Nombres Anteriores
- FAURECIA AUTOMOTIVE EXTERIORS ESPAÑA SA
- PLASTAL SPAIN SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Marceau Christophe
Propietario PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS SA
VINCULACIONES DE PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Acedo Nabal Pablo Antonio | Apoderado | 01/02/2011 | 23/11/2023 |
Balaguer Kohn David | Apoderado Solidario | 02/04/2019 | 23/11/2023 |
Balaguer Kohn David | Secretario No Consejero | 05/04/2019 | 23/11/2023 |
Balaguer Kohn David | Apoderado | 18/01/2017 | 23/11/2023 |
Bros Valerie | Consejero | 17/09/2019 | 23/11/2023 |
Casvigny Jasmine | Apoderado Solidario | 22/02/2023 | 23/11/2023 |
Correa Merchan Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2020 | 23/11/2023 |
Correa Merchan Francisco Luis | Consejero | 17/02/2021 | 23/11/2023 |
Correa Merchan Francisco Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/07/2017 | 23/11/2023 |
Damien Fornier De Violet | Apoderado Mancomunado | 08/08/2022 | 23/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 97, S 8, H V 173763, I/A 37 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 97, S 8, H V 173763, I/A 37 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 97, S 8, H V 173763, I/A 36 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 97, S 8, H V 173763, I/A 36 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 97, S 8, H V 173763, I/A 34 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 97, S 8, H V 173763, I/A 35 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 97, S 8, H V 173763, I/A 35 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 96, S 8, H V 173763, I/A 33 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 96, S 8, H V 173763, I/A 33 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10211, L 7493, F 96, S 8, H V 173763, I/A 32 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-46