PLANTRONICS IBERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Echegaray, 8
Código Postal 28232
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLANTRONICS IBERIA SL
CIF B83007583
Actividad Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos
Página Web www.plantronics.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PLANTRONICS IBERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANTRONICS IBERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bezemer Marten | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2009 | 15/11/2013 |
Bezemer Marten | Consejero | 22/06/2009 | 15/11/2013 |
Diamond Kristine-bernice | Apoderado | 29/01/2013 | 15/11/2013 |
Diez Vergara Maitane | Secretario | 03/02/2011 | 15/11/2013 |
Frankfort Rob | Apoderado | 15/11/2013 | |
Frankfort Rob Richard | Consejero Delegado Mancomunado | 22/06/2009 | 15/11/2013 |
Frankfort Rob Richard | Consejero | 22/06/2009 | 15/11/2013 |
Hort Hek Cornelis | Apoderado Mancomunado | 15/11/2013 | |
Izaguirre Martinez Jose Maria | Apoderado | 15/11/2013 | |
Mafuz Gumiel Rosa Maria | Vicesecret. | 03/02/2011 | 15/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLANTRONICS IBERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 212, S 8, H M 284059, I/A 20 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
- Cancelación de oficio de los asientos de la sociedad extinguida, de conformidad con el artículo 233.2 R.R.M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 212, S 8, H M 284059, I/A 20 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
- La entidad PLANTRONICS IBERIA SL, ha sido absorbida por la sociedad holandesa PLANTRONICS B.V.. Con fecha 11 de Noviembre de 2013, se ha expedido certificación acreditativa de que se han realizado correctamente todos los actos y trámites previos para la fusión por absorción de ambas sociedades
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 212, S 8, H M 284059, I/A 19-M (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 212, S 8, H M 284059, I/A 19-M (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 212, S 8, H M 284059, I/A 19-M (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
- C/ JOSE ECHEGARAY 8 BAJA - EDIFICIO 3, OFICINA 1, (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 212, S 8, H M 284059, I/A 19 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 212, S 8, H M 284059, I/A 19 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 211, S 8, H M 284059, I/A 18 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 211, S 8, H M 284059, I/A 18 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16652 , F 211, S 8, H M 284059, I/A 17 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-28