PLANTAS FOTOVOLTAICAS LOS CABEZOS X SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Bruselas, 13
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLANTAS FOTOVOLTAICAS LOS CABEZOS X SL
CIF B91449470
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 28/04/2005
Órgano Administración Administrador único
Propietario NITERMA INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS LOS CABEZOS X SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS LOS CABEZOS X SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bettscheider Roland Josef | Apoderado Solidario | 15/06/2010 | 28/01/2021 |
Guinot Barona Pablo | Representante | 25/01/2019 | 28/01/2021 |
Montero Bueno Miguel | Apoderado Solidario | 15/06/2010 | 28/01/2021 |
Montero Bueno Miguel | Apoderado | 28/01/2021 | |
NITERMA INVESTMENTS SL | Socio Unico | 25/01/2019 | 28/01/2021 |
NITERMA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 25/01/2019 | 28/01/2021 |
Triodos Investment Management Bv | Apoderado | 05/06/2009 | 28/01/2021 |
Barrueco Gonzalez Raul | Representante | 25/01/2019 | |
DIF MANAGEMENT FRANCE SAL | Administrador Mancomunado | 08/04/2014 | 25/01/2019 |
Triodos Investment Management Bv | Administrador Mancomunado | 29/05/2009 | 25/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS LOS CABEZOS X SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 4 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 4 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 4 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 4 (28/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
- AVDA DE BRUSELAS 13 1º C (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 3 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 3 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 3 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 3 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 3 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
- AVDA DE BRUSELAS 13 1º D - EDIFICIO AMERICA (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36116 , F 15, S 8, H M 648896, I/A 2 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28