PLANTA SOLAR OTOS-ALBAIDA NUM. 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLANTA SOLAR OTOS-ALBAIDA NUM. 21 SL
CIF B98017890
Capital Social 127604.7 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 14/03/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario FOTOVOLTAICA DEL ESTE SL
VINCULACIONES DE PLANTA SOLAR OTOS-ALBAIDA NUM. 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANTA SOLAR OTOS-ALBAIDA NUM. 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado Solidario | 04/11/2021 | 15/03/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | 15/03/2022 |
De La Cuesta De Los Mozos Juan Pablo | Apoderado Solidario | 04/11/2021 | 15/03/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado Solidario | 04/11/2021 | 15/03/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Administrador Solidario | 02/11/2021 | 15/03/2022 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | 15/03/2022 |
FOTOVOLTAICA DEL ESTE SL | Socio Unico | 13/11/2020 | 15/03/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | 15/03/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado Solidario | 04/11/2021 | 15/03/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 03/11/2021 | 15/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLANTA SOLAR OTOS-ALBAIDA NUM. 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 28, S 8, H M 754201, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 28, S 8, H M 754201, I/A 5 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 27, S 8, H M 754201, I/A 4 (04/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 24, S 8, H M 754201, I/A 3 (03/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-217-28
- C/ JENNER 3 - 4ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 23, S 8, H M 754201, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 23, S 8, H M 754201, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 23, S 8, H M 754201, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42644 , F 23, S 8, H M 754201, I/A 2 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
- C/ PORTALADA 50 - PABELLON 8, POLIGONO INDUSTRIAL (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867 , F 127, S 8, H LO 19155, I/A 2 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-26
- El Adminsitrador único RENERTIA INVESTMENT COMPANY SGEIC, SA, CIF A99317364 designa persona física representante a D. RICARDO MONTIEL GONZALO DNI 16527906Z
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8870, L 6156, F 23, S 8, H V 128427, I/A 6 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-46