PLANTA FOTOVOLTAICA PIRAMIDES II HYDRO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermanos Pinzon, 4
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLANTA FOTOVOLTAICA PIRAMIDES II HYDRO SL
CIF B88292669
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 21/01/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GREEN ENERGY PLATFORM INVESTMENTS SL
VINCULACIONES DE PLANTA FOTOVOLTAICA PIRAMIDES II HYDRO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANTA FOTOVOLTAICA PIRAMIDES II HYDRO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia De Juana Santiago | Administrador Mancomunado | 12/02/2019 | 29/01/2024 |
GREEN ENERGY PLATFORM INVESTMENTS SL | Socio Unico | 21/10/2022 | 29/01/2024 |
Lozano Muñoz Jose Maria | Administrador Mancomunado | 12/02/2019 | 29/01/2024 |
GREEN ENERGY PLATFORM SL | Socio Unico | 28/03/2019 | 21/10/2022 |
RENEWABLE POWER INTERNATIONAL PARTNERS SL | Socio Unico | 12/02/2019 | 28/03/2019 |
ACTOS BORME DE PLANTA FOTOVOLTAICA PIRAMIDES II HYDRO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 19, S 8, H M 688847, I/A 5 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 19, S 8, H M 688847, I/A 5 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 19, S 8, H M 688847, I/A 5 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 8º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 19, S 8, H M 688847, I/A 4 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 19, S 8, H M 688847, I/A 3 (21/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-207-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 18, S 8, H M 688847, I/A 2 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 16, S 8, H M 688847, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 16, S 8, H M 688847, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28
Dirección:C/ HERMANOS PINZON, NUMERO 4, 1º (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/01/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compra, suscripción, tenencia. permuta, cesión y venta de valores mobiliarios nacionales y extranjeros, acciones y participaciones sociales, por cuenta propia y sin actividad de intermediación. Se exceptúan las actividades expresamente reservadas por la Ley a las Instituciones de Inversión Colect
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38745 , F 16, S 8, H M 688847, I/A 1 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-28