PLANTA FOTOVOLTAICA LAS PARRAS 63 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Golfo de Salonica, 27
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLANTA FOTOVOLTAICA LAS PARRAS 63 SL
CIF B84833227
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 22/09/2006
VINCULACIONES DE PLANTA FOTOVOLTAICA LAS PARRAS 63 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANTA FOTOVOLTAICA LAS PARRAS 63 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olaguibel Amich Iñigo | Representante | 01/12/2015 | 07/01/2016 |
Turner John | Apoderado | 23/07/2009 | 07/01/2016 |
Santiago Perez Antonio | Representante | 06/09/2012 | 01/12/2015 |
Boryan Gregory M | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2012 | 13/07/2015 |
Cañaveras Barragan Carolina | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2012 | 13/07/2015 |
Boryan Gregory M | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2011 | 12/09/2012 |
Maurer Somolinos Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/03/2011 | 12/09/2012 |
Collado Arpia Enrique | Representante | 12/01/2010 | 06/09/2012 |
Boryan Gregory M | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2009 | 24/03/2011 |
Garcia Tejerina Maria-del-rosario | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2009 | 24/03/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLANTA FOTOVOLTAICA LAS PARRAS 63 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 81, S 8, H M 417221, I/A 18 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 81, S 8, H M 417221, I/A 18 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 81, S 8, H M 417221, I/A 17 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 81, S 8, H M 417221, I/A 17 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 81, S 8, H M 417221, I/A 16 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-28
- C/ GOLFO DE SALONICA 27 6º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 81, S 8, H M 417221, I/A 15 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 80, S 8, H M 417221, I/A 14 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 80, S 8, H M 417221, I/A 14 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 79, S 8, H M 417221, I/A 13 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23274 , F 79, S 8, H M 417221, I/A 13 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28