PLANTA ENERGIA FOTOVOLTAICA PUEBLA DEL PRIOR CINCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Roque, 18
Código Postal 06200
Municipio Almendralejo
Provincia Badajoz
Razón Social PLANTA ENERGIA FOTOVOLTAICA PUEBLA DEL PRIOR CINCO SL
CIF B06513808
Capital Social 130076.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 16/07/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PLANTA ENERGIA FOTOVOLTAICA PUEBLA DEL PRIOR CINCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANTA ENERGIA FOTOVOLTAICA PUEBLA DEL PRIOR CINCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Llorente Jose Ramon | Administrador Solidario | 20/11/2013 | 26/06/2023 |
Jose Antonio Sierra Utrero | Liquidador Solidario | 11/11/2022 | 26/06/2023 |
Jose Ramon Garcia Llorente | Liquidador Solidario | 11/11/2022 | 26/06/2023 |
Sierra Utrero Jose Antonio | Administrador Solidario | 20/11/2013 | 26/06/2023 |
Jose Antonio Sierra Utrero | Administrador Solidario | 11/11/2022 | |
Jose Ramon Garcia Llorente | Administrador Solidario | 11/11/2022 | |
Martinez Carmona Rocio De La Cinta | Administrador Solidario | 20/11/2013 | |
Sierra Utrero Angel | Administrador Solidario | 20/11/2013 |
ACTOS BORME DE PLANTA ENERGIA FOTOVOLTAICA PUEBLA DEL PRIOR CINCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 159, S 8, H BA 19323, I/A 6 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 158, S 8, H BA 19323, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-06
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 158, S 8, H BA 19323, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 158, S 8, H BA 19323, I/A 5 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-06
- C/ SAN ROQUE 18 3º B (ALMENDRALEJO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 158, S 8, H BA 19323, I/A 4 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 2. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 158, S 8, H BA 19323, I/A 4 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-113-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 158, S 8, H BA 19323, I/A 3 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 415 , F 158, S 8, H BA 19323, I/A 3 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-213-06
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-247-06