PLANIFICACIONES ECOENERGETICAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Montendre, 60
Código Postal 12200
Municipio Onda
Provincia Castellón/Castello
Razón Social PLANIFICACIONES ECOENERGETICAS SL
CIF B12890596
Capital Social 15000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 28/06/2012
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PLANIFICACIONES ECOENERGETICAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANIFICACIONES ECOENERGETICAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Soler Francisco | Administrador Solidario | 18/02/2016 | 26/07/2024 |
Gonzalez Soler Francisco | Liquidador | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
Mota Sanchez Jose | Liquidador | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
Taus Matamoros Jorge | Administrador Solidario | 18/02/2016 | 26/07/2024 |
Taus Matamoros Jorge | Liquidador | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
Taus Matamoros Jorge | Administrador Unico | 16/10/2012 | 18/02/2016 |
ACTOS BORME DE PLANIFICACIONES ECOENERGETICAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 34696, I/A 5 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-12
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 34696, I/A 5 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 34696, I/A 5 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CS 34696, I/A 5 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-12
- AVDA MONTENDRE 60-A (ONDA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604, L 1166, F 107, S 8, H CS 34696, I/A 4 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 4 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES POR CAMBIO DE DOMICILIO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604, L 1166, F 107, S 8, H CS 34696, I/A 4 (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-71-12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604, L 1166, F 106, S 8, H CS 34696, I/A 3 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-12
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 15 de los Estatutos Sociales por cambio de estructura de órgano de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604, L 1166, F 106, S 8, H CS 34696, I/A 3 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-12
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604, L 1166, F 106, S 8, H CS 34696, I/A 3 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1604, L 1166, F 106, S 8, H CS 34696, I/A 3 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-12