PLANIFICA DISSENY I CONSTRUCCIO D'ORGANITZACIONS I ESPAIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social PSAJE LLAUT NEGRE Esc.1 1 14 - APARTADO DE CORREO
Municipio Formentera
Provincia Illes Balears
Razón Social PLANIFICA DISSENY I CONSTRUCCIO D'ORGANITZACIONS I ESPAIS SL
CIF B57648040
Capital Social 40000.0 Euros
Actividad Relaciones públicas y comunicación
Fecha de Constitución 15/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE PLANIFICA DISSENY I CONSTRUCCIO D'ORGANITZACIONS I ESPAIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANIFICA DISSENY I CONSTRUCCIO D'ORGANITZACIONS I ESPAIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escoda Abello Gerard | Apoderado | 19/05/2011 | 10/01/2023 |
Torres Mayans Isidor | Liquidador | 10/01/2023 | 10/01/2023 |
Torres Mayans Isidor | Administrador Unico | 02/03/2020 | 10/01/2023 |
Vivancos Moreno Pere | Apoderado | 19/05/2011 | 10/01/2023 |
Escoda Abello Gerard | Administrador Unico | 21/07/2015 | 02/03/2020 |
Torres Mayans Isidor | Administrador Unico | 25/01/2010 | 21/07/2015 |
Torres Mayans Isidor | Socio Unico | 25/01/2010 | 19/05/2011 |
ACTOS BORME DE PLANIFICA DISSENY I CONSTRUCCIO D'ORGANITZACIONS I ESPAIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 124, S 8, H IB 9898, I/A 7 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 124, S 8, H IB 9898, I/A 7 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 124, S 8, H IB 9898, I/A 7 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 124, S 8, H IB 9898, I/A 7 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 124, S 8, H IB 9898, I/A 7 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 124, S 8, H IB 9898, I/A 6 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 124, S 8, H IB 9898, I/A 6 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-47-07
- La prestación mediante expertos debidamente capacitados y habilitados de trabajos de consultoría, formación y servicios profesionales (Código CNAE 70.21); actividades de diseño gráfico y comunicación y actividades de servicios técnicos de arquitectura y urbanismo (Código CNAE 71.11)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 123, S 8, H IB 9898, I/A 5 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 123, S 8, H IB 9898, I/A 5 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237, L 236, F 123, S 8, H IB 9898, I/A 5 (21/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-07