PLANETA VERDE ALTERNATIVO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Marques de Zafra, 38
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLANETA VERDE ALTERNATIVO SL
CIF B98331127
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento
Fecha de Constitución 07/03/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario GWM RENEWABLE ENERGY SPAIN SL
VINCULACIONES DE PLANETA VERDE ALTERNATIVO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANETA VERDE ALTERNATIVO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Callisto Maria Grazia | Apoderado Solidario | 23/05/2016 | 31/05/2021 |
Corzo Sanchez Maria | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Orsini Ginevra | Apoderado Solidario | 23/05/2016 | 31/05/2021 |
Prado Garcia Leticia | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Reitelli Alessandro | Administrador Unico | 28/01/2013 | 31/05/2021 |
Rivera Garcia Diana | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Serrano Cebria Ana | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Vierna Arsuaga Alvaro | Apoderado | 28/10/2020 | 31/05/2021 |
Vittori Francesco | Liquidador | 31/05/2021 | 31/05/2021 |
GWM RENEWABLE ENERGY SPAIN SL | Socio Unico | 21/03/2017 | 27/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLANETA VERDE ALTERNATIVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 162, S 8, H M 515811, I/A 13 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 162, S 8, H M 515811, I/A 13 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 162, S 8, H M 515811, I/A 13 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 162, S 8, H M 515811, I/A 13 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 162, S 8, H M 515811, I/A 12 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 162, S 8, H M 515811, I/A 11 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 161, S 8, H M 515811, I/A 10 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 161, S 8, H M 515811, I/A 9 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 161, S 8, H M 515811, I/A 9 (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
- PASEO MARQUES DE ZAFRA 38 BIS 1º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28642 , F 161, S 8, H M 515811, I/A 8 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28