PLANETA 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 662
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social PLANETA 2010 SL
CIF B61962544
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 26/04/1999
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE PLANETA 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANETA 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Silvela Laia | Apoderado | 22/05/2012 | 29/12/2016 |
Elias Viñeta Luis | Apoderado Solidario | 21/01/2014 | 29/12/2016 |
Fernandez Sanchiz Carlos | Administrador Mancomunado | 08/07/2015 | 29/12/2016 |
Grau Folguera Antonio | Apoderado Mancomunado | 21/01/2014 | 29/12/2016 |
Lara Garcia Jose | Administrador Mancomunado | 08/07/2015 | 29/12/2016 |
Lara Garcia Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2014 | 29/12/2016 |
Lara Garcia Marta | Apoderado Solidario | 21/01/2014 | 29/12/2016 |
Lopez Mateu Julio | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2014 | 29/12/2016 |
Marquez Rodriguez Eva | Apoderado Solidario | 21/01/2014 | 29/12/2016 |
Masso Pomes Carmen M | Apoderado Solidario | 21/01/2014 | 29/12/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLANETA 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 206, S 8, H B 199902, I/A 94 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 20,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 205, S 8, H B 199902, I/A 93 (14/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 205, S 8, H B 199902, I/A 92 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Consejero Delegado
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 205, S 8, H B 199902, I/A 92 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-08
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 25,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 204, S 8, H B 199902, I/A 91 (30/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44158 , F 204, S 8, H B 199902, I/A 90 (10/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36392 , F 124, S 8, H B 199902, I/A 89 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36392 , F 123, S 8, H B 199902, I/A 88 (09/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36392 , F 123, S 8, H B 199902, I/A 87 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-08
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36392 , F 122, S 8, H B 199902, I/A 86 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-169-08