PLANET SHOES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santo Domingo de la Calzada, 5
Código Postal 26580
Municipio Arnedo
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLANET SHOES SL
CIF B81453706
Capital Social 171363.13 Euros
Actividad Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Herrero Jose Javier
VINCULACIONES DE PLANET SHOES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLANET SHOES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Herrero Jose Javier | Liquidador Unico | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
Martinez Herrero Jose Javier | Administrador Unico | 05/12/2017 | 09/01/2023 |
Martinez Herrero Jose Javier | Socio Unico | 29/07/2020 | 09/01/2023 |
ACTOS BORME DE PLANET SHOES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 15 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 15 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 15 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 15 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 15 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-26
- C/ SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 5 4º J (ARNEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 14 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-26
Capital Anterior: | 165.353,13 | Euros |
Aumento de capital: | 6.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 171.363,13 | Euros |
Porcentaje: | 3,63 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 13 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 13 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-26
- AVDA DE NUMANCIA 19 (ARNEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 12 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-26
- Artículo 28.- Los Administradores ejercerán su cargo indefinidamente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 395 , F 27, S 8, H LO 5007, I/A 12 (05/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-26