PLAISIR IBIZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Vénda de Can Llàtzer, 19
Código Postal 07814
Municipio Santa Eulària des Riu
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social PLAISIR IBIZA SL
CIF B57861403
Capital Social 58525.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 05/05/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PLAISIR IBIZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLAISIR IBIZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gracia Ruiz Mario | Administrador Solidario | 06/05/2014 | 06/10/2022 |
Lix Patrick Leonard Nagel | Administrador Solidario | 06/05/2014 | 06/10/2022 |
Lix Patrick Leonard Nagel | Liquidador | 06/10/2022 | 06/10/2022 |
El Archi Boumlik Zacaria | Administrador Solidario | 06/05/2014 | 26/08/2014 |
ACTOS BORME DE PLAISIR IBIZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 49, S 8, H IB 12087, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 49, S 8, H IB 12087, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 49, S 8, H IB 12087, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 49, S 8, H IB 12087, I/A 4 (06/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-07
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 55.525,00 | Euros |
Capital Actual: | 58.525,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.850,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 48, S 8, H IB 12087, I/A 3 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-12-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 48, S 8, H IB 12087, I/A 2 (26/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 48, S 8, H IB 12087, I/A 1 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-07
Dirección:C/ VENDA DEN LLATZER 19 - LOCAL B, PARROQUIA DE SA (SANTA EULALIA DEL RIO)
Comienzo de operaciones:05/05/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Industrias manufactureras y textiles. 5. Turismo, hostelería y restauración. 6. Prestación de servicios. Actividades de gestión
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 278, L 277, F 48, S 8, H IB 12087, I/A 1 (06/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-91-07