PLACISA SA - EXTINGUIDA
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PLACISA SA
CIF A20092029
Actividad Fabricación de envases y embalajes de plástico
Página Web www.placisa.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE PLACISA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PLACISA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bañeza Acuña Teodoro | Consejero | 02/07/2012 | 30/01/2013 |
Bañeza Acuña Teodoro | Secretario | 02/07/2012 | 30/01/2013 |
Bañeza Acuña Teodoro | Apoderado Mancomunado | 06/09/2011 | 30/01/2013 |
Bañeza Gonzalez Eduardo | Apoderado Mancomunado | 02/07/2012 | 30/01/2013 |
Fernandez Vega Ovidio | Presidente | 02/07/2012 | 30/01/2013 |
Fernandez Vega Ovidio | Consejero | 02/07/2012 | 30/01/2013 |
Fernandez Vega Ovidio | Apoderado Mancomunado | 06/09/2011 | 30/01/2013 |
Fernandez Zabalegui Arturo Vicente | Apoderado Mancomunado | 02/07/2012 | 30/01/2013 |
Gonzalez Santos Jose Maria | Consejero | 02/07/2012 | 30/01/2013 |
Gonzalez Santos Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 06/09/2011 | 30/01/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PLACISA SA
- Por error no fue enviado el acto de DISOLUCION Y EXTINCION DE LA SOCIEDADPLACISA SA, INSCRITA CON LA HOJA SS-5037, correspondiente a la inscripción15&
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 180, S 8, H SS 5037, I/A 15 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 180, S 8, H SS 5037, I/A 15 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 180, S 8, H SS 5037, I/A 15 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 180, S 8, H SS 5037, I/A 15 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2549 , F 180, S 8, H SS 5037, I/A 15 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 182, S 8, H SS 5037, I/A 14 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 182, S 8, H SS 5037, I/A 13 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-20
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 182, S 8, H SS 5037, I/A 13 (02/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1251 , F 182, S 8, H SS 5037, I/A 12 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-20