PIZZERIA CARUSO SL - EXTINGUIDA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social PIZZERIA CARUSO SL
CIF B96367834
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Jaramillo Carpio Hernan Patricio
VINCULACIONES DE PIZZERIA CARUSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIZZERIA CARUSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CINEMATON SL | Liquidador Unico | 27/11/2019 | 17/01/2020 |
Jaramillo Carpio Hernan Patricio | Socio Unico | 18/04/2018 | 17/01/2020 |
Lorente Gonzalez Carlos | Apoderado | 05/12/2018 | 17/01/2020 |
CINEMATON SL | Administrador Unico | 12/11/2018 | 27/11/2019 |
Jaramillo Carpio Hernan Patricio | Administrador Unico | 18/04/2018 | 12/11/2018 |
Moreno Solis Juan Antonio | Administrador Solidario | 18/04/2018 | |
Rodriguez Guzman Dolores | Administrador Solidario | 18/04/2018 |
ACTOS BORME DE PIZZERIA CARUSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 127, S 8, H V 41940, I/A 7 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 127, S 8, H V 41940, I/A 7 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-46
- Cancelada la anotación de declaracion de fallido de fecha 16 de octubre de 2.009.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 125, S 8, H V 41940, I/A 2/M2 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 127, S 8, H V 41940, I/A 6 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 127, S 8, H V 41940, I/A 6 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 127, S 8, H V 41940, I/A 6 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 127, S 8, H V 41940, I/A 6 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 127, S 8, H V 41940, I/A 5 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-46
- La persona física representante del Administrador único la mercantil "CINEMATON SL" con CIF B96353412 es DOÑA LUCIA VICENTE MARTINEZ con DNI/NIF número 19.880.660-N
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 126, S 8, H V 41940, I/A 4 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219, L 2527, F 126, S 8, H V 41940, I/A 4 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-46