PIZUELOS SOLAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social PIZUELOS SOLAR SL
CIF B24538274
Actividad Distribución de energía eléctrica
Fecha de Constitución 05/07/2006
Órgano Administración Administrador único
Propietario SONNEDIX ESPAÑA SPV XIII SL
VINCULACIONES DE PIZUELOS SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIZUELOS SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asuero Resusta Vicente | Apoderado Solidario | 25/02/2016 | 17/06/2016 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 25/02/2016 | 17/06/2016 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado Solidario | 25/02/2016 | 17/06/2016 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado Solidario | 25/02/2016 | 17/06/2016 |
Parejo Del Rio Daniel | Representante | 17/06/2016 | |
Perez Marcos Oscar | Apoderado Solidario | 25/02/2016 | 17/06/2016 |
SONNEDIX ESPAÑA HOLDINGS SL | Administrador Unico | 25/02/2016 | 17/06/2016 |
SONNEDIX ESPAÑA SPV XIII SL | Socio Unico | 25/02/2016 | 17/06/2016 |
Valencia Muñoz Pablo | Apoderado Solidario | 25/02/2016 | 17/06/2016 |
Encina Cañal Avelino | Administrador Solidario | 25/02/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PIZUELOS SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34504 , F 162, S 8, H M 620592, I/A 3 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34504 , F 162, S 8, H M 620592, I/A 3 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34504 , F 162, S 8, H M 620592, I/A 3 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-28
- C/ JENNER 3 4º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34504 , F 161, S 8, H M 620592, I/A 2 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4º. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34504 , F 161, S 8, H M 620592, I/A 2 (11/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Modificación del Artículo 21º de los Estatutos Sociales, en el que se establece que ya no es necesario ostentar la condición de socio para ser administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 143, S 8, H LE 17112, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 143, S 8, H LE 17112, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 143, S 8, H LE 17112, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-24
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 143, S 8, H LE 17112, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1083 , F 143, S 8, H LE 17112, I/A 3 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-24