PIZARRAS MAHIDE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juana de Vega, 2
Código Postal 15003
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social PIZARRAS MAHIDE SL
CIF B24341653
Actividad Extracción de piedra ornamental y para la construcción, piedra caliza, yeso, creta y pizarra
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PIZARRAS MAHIDE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIZARRAS MAHIDE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aller Blanco Miguel Angel | Apoderado | 05/01/2011 | 02/04/2013 |
Alonso Iniesta Alicia | Apoderado Solidario | 27/03/2012 | 02/04/2013 |
Berenguer Marsal Enrique | Administrador Solidario | 04/02/2010 | 02/04/2013 |
Diaz Teran Lopez Maria | Apoderado | 02/06/2009 | 02/04/2013 |
Jardon Cavero Ana Maria | Administrador Solidario | 12/12/2012 | 02/04/2013 |
Lombardia Escudero Almudena | Apoderado Solidario | 27/03/2012 | 02/04/2013 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 10/07/2009 | 24/01/2013 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 23/09/2010 | 24/01/2013 |
Arias Arias Miguel Angel | Administrador Solidario | 12/12/2012 | |
Velasco Garcia Elias | Administrador Solidario | 04/02/2010 |
ACTOS BORME DE PIZARRAS MAHIDE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 202, S 8, H C 45721, I/A 13 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-15
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 202, S 8, H C 45721, I/A 13 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 202, S 8, H C 45721, I/A 13 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 202, S 8, H C 45721, I/A 12 (24/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 202, S 8, H C 45721, I/A 11 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 202, S 8, H C 45721, I/A 11 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 202, S 8, H C 45721, I/A 9 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-163-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 201, S 8, H C 45721, I/A 8 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 201, S 8, H C 45721, I/A 6 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-15