PIXEL ESPORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San German, 6
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social PIXEL ESPORT SL
CIF B87362471
Capital Social 24500.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 07/08/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE PIXEL ESPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PIXEL ESPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Henry Harold Arnold | Administrador Solidario | 16/09/2015 | 13/08/2019 |
Houssais Valentin Desire | Administrador Solidario | 16/09/2015 | 13/08/2019 |
ACTOS BORME DE PIXEL ESPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 142, S 8, H M 608091, I/A 3 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PIXEL ESPORT SL
Nif:B87362471
Solicitud de declaración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Parte Dispositiva:
Declaración de concurso de acreedores
Fecha de Resolución:21/01/2019
Número Procedimiento Concursal:1594/2018
Datos Registrales:
Tomo:
33787
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-608091
Inscripción:
3
Fecha Inscripción13/08/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 142, S 8, H M 608091, I/A 3 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:PIXEL ESPORT SL
Nif:B87362471
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Cumplimiento de convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID
Juez / Ponente:JORGE MONTULL URQUIJO
Parte Dispositiva:
Declaración y conclusión de concurso de acreedores y extinción de la Sociedad
Fecha de Resolución:21/01/2019
Número Procedimiento Concursal:1594/2018
Datos Registrales:
Tomo:
33787
Libro:
0
Folio:
142
Hoja:
8-608091
Inscripción:
3
Fecha Inscripción13/08/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 142, S 8, H M 608091, I/A 3 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 142, S 8, H M 608091, I/A 3 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 24.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 22,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 141, S 8, H M 608091, I/A 2 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-84-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 140, S 8, H M 608091, I/A 1 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28
Dirección:C/ GENERAL YAGUE 6 BIS (MADRID)
Comienzo de operaciones:07/08/15
Capital:20.000,00 Euros
Objeto social:La explotación de bares, restaurantes, cafeterías, servicios de catering u otros establecimientos similares (incluido franquicias), en propiedad, arrendamiento o cualquier otro procedimiento mercpntil Tie permitan las disposiciones legales. Elaboración de comida rápida, esto es, hamburguesas, perrit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33787 , F 140, S 8, H M 608091, I/A 1 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-183-28