PISTRINCS 2004 SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 38
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social PISTRINCS 2004 SICAV
Página Web www.gesiuris.com/gesiuris/tplt/gesproducto/pistrincs2004sicavs.a.?d=64
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PISTRINCS 2004 SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PISTRINCS 2004 SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BDO AUDITORES SL | Auditor | 18/11/2009 | 26/10/2022 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | Entidad Depositaria | 06/06/2019 | 26/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 16/07/2015 | 26/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 08/08/2016 | 26/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/08/2021 | 26/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/10/2020 | 26/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/07/2017 | 26/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/06/2019 | 26/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 02/08/2018 | 26/10/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 22/10/2012 | 26/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PISTRINCS 2004 SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 104, S 8, H B 430192, I/A 32 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
- REVOCACION DE LA DESIGNACION DE LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA LLEVANZA DEL REGISTRO CONTABLE (IBERCLEAR),EXCLUSION DE LA NEGOCIACION EN EL BME MTF EQUITY
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 104, S 8, H B 430192, I/A 32 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 23.-LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 104, S 8, H B 430192, I/A 32 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 104, S 8, H B 430192, I/A 32 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
Consejero
Entidad Depositaria
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 104, S 8, H B 430192, I/A 32 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 103, S 8, H B 430192, I/A 31 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 103, S 8, H B 430192, I/A 30 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 103, S 8, H B 430192, I/A 29 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 103, S 8, H B 430192, I/A 29 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43479 , F 102, S 8, H B 430192, I/A 28 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-208-08